华阳集团团队介绍
邹淦荣先生,男,中国国籍,大学本科学历;2011年5月至2013年9月任惠州市华阳集团有限公司董事长、总裁;现任惠州市华阳集团股份有限公司董事长、总裁,江苏华越投资有限公司董事长,南京市越财企业管理有限公司执行董事,安特(惠州)工业有限公司董事,安特惠州(香港)工业有限公司董事,惠州安特科技工业有限公司董事,安特科技(香港)有限公司董事。
李翠翠女士,女,中国国籍,大学本科学历;2010年7月至2011年7月任广东生益科技股份有限公司证券事务代表;2011年7月至2014年9月任深圳市沃尔核材股份有限公司证券事务代表;2014年9月至2015年5月任深圳市宇顺电子股份有限公司证券事务代表;2015年5月至2024年3月任公司证券事务代表;2020年8月至今任公司董事会秘书。李翠翠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
彭子彬先生,中国国籍,大学本科学历;2005年7月至2013 年5月于惠州市华阳数码特电子有限公司历任会计员、财务主任;2013年6月至2020年10月于惠州市华阳集团股份有限公司历任会计部副经理、经理;2020年11月至2022年9月,任惠州市华阳集团股份有限公司财务管理中心副总监;2022年9月至今,任惠州市华阳集团股份有限公司财务负责人。
加载中...