华民股份团队介绍
欧阳少红:女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。2017年7月至今担任湖南建鸿达实业集团有限公司执行董事;2017年9月至今担任湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事长;2018年12月至今担任湖南建鸿达房地产开发有限公司监事;2021年9月至今担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事长、法定代表人。2019年4月至2021年8月担任公司副董事长,现任公司董事长。
廖朝晖:女,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记;湖南证券股份有限公司办公室主任;湖南省领导专职秘书;湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任;湘财证券有限责任公司党委常务副书记;国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理;张家界旅游集团股份有限公司副董事长;湖南广电网络控股集团有限公司党委书记;湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书;湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司董事长;深圳市达晨创业投资有限公司董事;深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事;华丰达晨(北京)投资管理有限公司董事长;北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司董事;感知富海(深圳)股权投资基金管理有限公司董事;北京君来资本管理有限公司高级合伙人;中庚置业集团有限公司副总裁。现任庞大汽贸集团股份有限公司董事、深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事、国家发展和改革委员会大数据流通与交易技术国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心副理事长、湖南建湘晖鸿产业投资有限公司总经理。
罗锋:男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学 EMBA。曾任北京勤益科技投资管理有限公司研究员、研究总监、总经理;湖南湘丰特种纸业有限公司总经理、新光集团副总裁、湖南建鸿达房地产开发有限公司总经理;现任湖南建鸿达实业集团有限公司总经理、湖南天伦社会福利事业投资有限公司执行董事、湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司总经理、湖南华民控股集团股份有限公司董事。
朱艳春:女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学、法学双学士,国际法学硕士。2008年6月至2016年6月担任湖南天地人律师事务所专职律师;2016年6月至2019年3月担任湖南华民资本集团股份有限公司副总裁。2019年4月至今就职公司,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
王锡谷:男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,中国注册会计师。曾任广东华成会计师事务所注册会计师、湘财证券有限责任公司投行部总经理助理、新时代证券有限责任公司投行部业务总监、平安证券有限责任公司投行部高级业务总监、华泰联合证券有限责任公司投行部业务董事、潇湘资本集团股份有限公司副总裁兼财务总监、湖南联晖投资管理有限公司总经理;现任上海兰卫医学检验所股份有限公司财务总监、湖南华民控股集团股份有限公司独立董事。
邓鹏:男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,法律硕士,中国执业律师。曾任中国民主建国会湖南省委员会秘书、湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长、湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所律师;现任北京市康达(长沙)律师事务所执行主任、湖南华民控股集团股份有限公司独立董事。
贾锐:男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士,中国科学院研究员。长期从事晶体硅高效电池研究、光伏器件模拟和设计,以及产业化转移等方面的工作。目前兼任工信部下属中国光伏行业协会特聘咨询专家,为国际光伏领域期刊《Progress in Photovoltaics: Research and Applications》、《solarenergy》、《solar energy materials & solar cells》等行业期刊审稿人。承担了国家和省部级的多项重大项目,发表 SCI 和 EI 收录论文 140 余篇,获得国家授权发明专利 36 项。
夏宇:男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学微电子学硕士。曾任大唐移动通信设备有限公司投资部经理;湖南电广传媒股份有限公司投资并购部投资总监;华丰达晨(北京)投资管理有限公司董事、副总经理;感知集团有限公司投资部总经理;中感投资管理有限公司副总经理;北京君来资本管理有限公司董事、总经理;中庚置业集团有限公司战略投资总监;湖南华民控股集团股份有限公司常务副总经理;现任湖南华民控股集团股份有限公司总经理。
戴桂中:女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,中南大学材料学院工程硕士学历。2001年7月-2014年6月:就职于湖南科力远新能源股份有限公司,分别担任规划信息部副部长、科力远深圳公司企划部部长、运营管理部部长、项目管理中心总监等职务;2014年6月至今,就职于公司,分别担任技术中心主任、总经办主任、总经理助理、总经理等职务。现任公司副总经理。
高先勇:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。历任江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司总经理助理兼财务部长;黄山市世纪园总部经济开发有限公司财务负责人;佳沃食品股份有限公司财务总监助理、财务部长、财务总监;湖南祥园房地产开发股份有限公司财务总监。2019年3月至今担任公司财务总监。
加载中...